Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Carlo Schanzer
/
XXII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Carlo Schanzer
Nasce a Vienna (Austria) il 18 dicembre 1865
Deceduto a Roma il 23 ottobre 1953
Laurea in Giurisprudenza; Docente universitario, Funzionario amministrativo
XXII Legislatura del Regno d'Italia (30.11.1904 - 08.02.1909)
1
Incarichi di governo
|
26
Progetti di legge presentati
|
28
Interventi e citazioni
pagina
1
di 2
XXII Legislatura del Regno d'Italia
Sessione Unica
servizi postelegrafonici
pp. 80
pp. 81
pp. 82
pp. 89
pp. 90
pp. 12820
pp. 12867
pp. 12868
Ministro delle poste e dei telegrafi
pp. 3203
pp. 3502
pp. 8328
dazio di consumo
pp. 4953
pp. 4961
pp. 4963
pp. 4964
pp. 4968
manicomi giudiziari
pp. 6430
scioglimento dei consigli comunali e provinciali
pp. 7033
bilancio dell'interno
pp. 7150
pp. 7570
pp. 7572
cassa di risparmio di Aversa
pp. 7254
pp. 7255
bilancio delle finanze
pp. 7971
acque pubbliche
pp. 4534
pp. 7987
pp. 9114
pp. 10726
pp. 11158
petizioni
pp. 8645
telefoni
pp. 9168
pp. 9173
pp. 9175
pp. 9176
pp. 9177
pp. 23268
bilancio di agricoltura, industria e commercio
pp. 10696
pp. 10707
pp. 10708
delle poste e telegrafi
pp. 10729
pp. 10731
pp. 10733
pp. 10735
pp. 10738
pp. 10740
pp. 10741
pp. 10742
pp. 14207
pp. 14212
pp. 14222
pp. 14224
pp. 14226
pp. 14227
pp. 14228
pp. 20847
pp. 20877
pp. 20879
pp. 20880
pp. 20883
pp. 20887
pp. 20889
pp. 20890
pp. 20891
aumenti di posti nell'amministrazione postelegrafica
pp. 11469
pp. 11474
morte del senatore Carta - Mameli
pp. 14625
Id. (trasferimento di un impiegato postale)
pp. 14723
pp. 14725
pp. 14727
marina mercantile
pp. 14959
provvedimenti per la Sardegna
pp. 16683
organico postelegrafico
pp. 16967
pp. 16980
pp. 17062
pp. 17063
pp. 17065
pp. 17066
pp. 17068
pp. 17072
pp. 17073
pp. 17075
pp. 17077
pp. 17078
pp. 17080
pp. 17081
pp. 17082
pp. 17083
pp. 17084
pp. 17086
pp. 17087
pp. 17223
pp. 17226
pp. 17229
pp. 17231
pp. 17233
pp. 17234
pp. 17235
pp. 17236
pp. 17237
pp. 17238
pp. 17242
pp. 17244
pp. 17245
pp. 17246
pp. 17452
pp. 17619
pp. 17630
pp. 17634
pp. 17635
pp. 17636
pp. 17637
pp. 17639
pp. 17640
pp. 17642
convenzioni marittime
pp. 18138
pp. 18169
pp. 18171
pp. 18294
pp. 18352
pp. 18362
pp. 18364
pp. 18366
pp. 18367
pp. 18370
pp. 18373
pp. 18374
pp. 18375
pp. 18376
pp. 18377
pp. 18378
pp. 18379
pp. 18382
pp. 18384
pp. 18786
pp. 18787
pp. 18790
pp. 18791
pp. 18792
pp. 18793
pp. 18794
pp. 18795
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919
Progetti di legge presentati
1906
2
1907
5
1908
7