Deputati
Carlo Senaldi
Nasce
a
Gallarate
(Varese)
il
7 novembre 1941
Laurea in scienze economiche e commerciali; Commercialista.
IX Legislatura della Repubblica italiana (12.07.1983 - 01.07.1987)
- Elezioni di domenica 26 giugno 1983 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 08 luglio 1983 , con convalida del 16 dicembre 1983
Eletto
nella circoscrizione COMO
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 01 luglio 1987