Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Carlo Tassi
/
XI Legislatura della Repubblica italiana
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Carlo Tassi
Nasce a Piacenza (Emilia-Romagna) il 12 giugno 1938
Deceduto il 3 agosto 1994
Laurea in giurisprudenza; avvocato, insegnante.
XI Legislatura della Repubblica italiana (23.04.1992 - 14.04.1994)
Elezioni di domenica 5 aprile 1992
Proporzionale (1946-1993)
Proclamato il 21 aprile 1992 , con convalida del 11 gennaio 1994
Eletto nella circoscrizione PARMA con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 14 aprile 1994
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
282
Progetti di legge presentati
1935
Atti di indirizzo e controllo
170
Interventi
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1992
166
1993
107
1994
9