V Governo Andreotti
Sottosegretario di Stato alle Partecipazioni Statali (28.03.1979-04.08.1979)
VIII Legislatura della Repubblica italiana
I Governo Cossiga
Sottosegretario di Stato alle Partecipazioni Statali (08.08.1979-13.02.1980)
IX Legislatura della Repubblica italiana
I Governo Craxi
Sottosegretario di Stato al Bilancio e alla Programmazione Economica (09.08.1983-30.07.1984)
Ministro senza Portafoglio (30.07.1984-01.08.1986) con delega per gli Affari regionali (31.07.1984)
II Governo Craxi
Ministro senza Portafoglio (01.08.1986-17.04.1987) con delega per gli Affari regionali (04.08.1986)
X Legislatura della Repubblica italiana
I Governo Goria
Ministro dei Beni Culturali e Ambientali (28.07.1987-13.04.1988)