Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Carlo Vizzini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Carlo Vizzini
Nasce a Palermo (Sicilia) il 28 aprile 1947
Laurea in giurisprudenza; docente universitario
Organi parlamentari
|
4
Incarichi parlamentari
|
8
Incarichi di governo
|
143
Progetti di legge presentati
|
193
Atti di indirizzo e controllo
|
79
Interventi
|
4
Bibliografia del Parlamento
|
Gruppi parlamentari
VII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
Membro dal 5 luglio 1976 (PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO )
Segretario dal 3 dicembre 1976 (PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO )
VIII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
Membro dal 20 giugno 1979 (PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO )
IX Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
Membro dal 12 luglio 1983 (PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO )
X Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
Membro dal 16 luglio 1987 (PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO )
XI Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO
Membro dal 12 maggio 1992 (PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Repubblica - Senato
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1976
17
1977
23
1978
4
1979
1
1980
23
1981
5
1982
10
1983
1
1984
1
1985
8
1986
3
1987
10
1988
8
1989
5
1990
13
1991
4
1992
7