Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Carmine Nardone
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Carmine Nardone
Nasce a Benevento (Campania) il 12 marzo 1947
laurea in scienze agrarie;docente di economia agraria
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
1160
Atti di indirizzo e controllo
|
64
Interventi
|
283
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1991
X Legislatura della Repubblica italiana
QUERCINI ed altri: Nuove norme per l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l'elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali (iniziativa Parlamentare) -
C.5631
, 24 aprile 1991
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MACCIOTTA ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federconsorzi e sugli ostacoli da rimuovere per garantire lo sviluppo di una moderna economia agricola (iniziativa Parlamentare) -
C.5750
, 14 giugno 1991
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
NARDONE ed altri: Norme finalizzate a garantire la continuità d'impresa ai coltivatori affittuari di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203 (iniziativa Parlamentare) -
C.5858
, 18 luglio 1991
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MONTANARI FORNARI ed altri: Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante attuazione di direttive comunitarie in materia di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da esposizione ad agenti nocivi (iniziativa Parlamentare) -
C.6003
, 3 ottobre 1991
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
OCCHETTO ed altri: Confisca dei beni frutto di attività delittuose (iniziativa Parlamentare) -
C.6252
, 22 dicembre 1991
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1987
15
1988
19
1989
12
1990
9
1991
5
1992
50
1993
23
1994
32
1995
47
1996
38
1997
22
1998
10
1999
1