Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Celeste Carlo Negarville
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Celeste Carlo Negarville
Nasce a Avigliana (Torino) il 17 giugno 1905
Deceduto il 18 luglio 1959
Pubblicista.
Commemorazioni
AP, Senato della Repubblica, Discussioni, 7 ottobre 1959
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
7
Progetti di legge presentati
|
8
Interventi
|
Organi parlamentari
Assemblea Costituente
Commissione per i trattati internazionali
Membro dal 19 luglio 1946 al 31 gennaio 1948
II Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in italia
Membro dal 19 aprile 1955 al 6 luglio 1956
III Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione affari esteri - emigrazione
Membro dal 12 giugno 1958 al 18 luglio 1959
Vicepresidente dal 30 luglio 1958 al 30 giugno 1959
Vicepresidente dal 1 luglio 1959 al 18 luglio 1959
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
Repubblica - Senato
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
Progetti di legge presentati
1958
3
1959
4