Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Cesare Bensi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Cesare Bensi
Nasce a Milano (Lombardia) il 11 febbraio 1922
Deceduto il 15 agosto 1986
Licenza media superiore; giornalista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
5
Incarichi parlamentari
|
6
Incarichi di governo
|
78
Interventi
|
73
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1971
V Legislatura della Repubblica italiana
ZAPPA ed altri: Riforma dell'assistenza pubblica e organizzazione dei servizi sociali (iniziativa Parlamentare) -
C.3181
, 4 marzo 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SCALFARI ed altri: Giudizio di conformità costituzionale delle materie oggetto di referendum abrogativo (iniziativa Parlamentare) -
C.3522
, 13 luglio 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BRIZIOLI ed altri: Regolamentazione dell'aborto (iniziativa Parlamentare) -
C.3692
, 15 ottobre 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LEPRE ed altri: Riduzione e frazionamento del servizio di leva (iniziativa Parlamentare) -
C.3694
, 15 ottobre 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
QUERCI ed altri: Nuovo ordinamento della professione di giornalista (iniziativa Parlamentare) -
C.3716
, 21 ottobre 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1948
2
1950
1
1951
1
1953
3
1954
5
1955
2
1956
2
1958
24
1959
4
1960
4
1961
1
1962
3
1963
3
1968
2
1970
1
1971
5
1972
5
1973
2
1975
3