Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Cesare Rossi Di Montelera
/
XXIV Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Cesare Rossi Di Montelera
Nasce a Chieri (Torino) il 11 novembre 1866
Deceduto a Torino il 10 gennaio 1926
Sindaco di Chieri (Torino)
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 21 gennaio 1926
XXIV Legislatura del Regno d'Italia (27.11.1913 - 29.09.1919)
111
Interventi e citazioni
|
2
Incarichi di governo
XXIV Legislatura del Regno d'Italia
I Governo Boselli
Sottosegretario: Ministero delle Poste e Telegrafi, dal 18.06.1916 al 29.10.1917
I Governo Orlando
Sottosegretario: Ministero delle Poste e Telegrafi, dal 29.10.1917 al 23.06.1919
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919
XXV Legislatura
01.12.1919 - 07.04.1921
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924
XXVII Legislatura
24.05.1924 - 21.01.1929