Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Cinzia Maria Fontana
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Cinzia Maria Fontana
Nasce a Vailate (Cremona) il 7 novembre 1963
Laurea in lingue e letterature straniere; Dirigente sindacale
Gruppi
|
153
Progetti di legge presentati
|
594
Atti di indirizzo e controllo
|
83
Interventi
|
Organi parlamentari
XV Legislatura della Repubblica italiana
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Membro dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
XIII Commissione (agricoltura)
Membro dal 29 maggio 2007 al 28 aprile 2008
Sostituisce:
Giulio Santagata
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Giunta per il regolamento
Membro dal 2 aprile 2013 al 22 marzo 2018
XI Commissione (lavoro pubblico e privato)
Membro dal 7 maggio 2013 al 14 marzo 2014
Membro dal 14 marzo 2014 al 3 dicembre 2014
Sostituisce:
Teresa Bellanova
Membro dal 3 dicembre 2014 al 9 luglio 2015
Membro dal 25 gennaio 2016 al 12 dicembre 2016
Sostituisce:
Teresa Bellanova
Membro dal 9 gennaio 2017 al 22 marzo 2018
Sostituisce:
Teresa Bellanova
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Membro dal 14 marzo 2014 al 3 dicembre 2014
Subentra a:
Francantonio Genovese
Membro dal 9 luglio 2015 al 22 marzo 2018
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Membro dal 3 dicembre 2014 al 16 luglio 2015
Sostituisce:
Teresa Bellanova
VI Commissione (finanze)
Membro dal 16 luglio 2015 al 25 gennaio 2016
Sostituisce:
Teresa Bellanova
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Repubblica - Senato
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2006
29
2007
18
2013
49
2014
16
2015
11
2016
18
2017
12