Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Claudio Lenoci
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Claudio Lenoci
Nasce a Bari (Puglia) il 24 luglio 1942
Laurea in scienze economiche e commerciali; Commercialista.
Gruppi
|
6
Incarichi di governo
|
124
Progetti di legge presentati
|
85
Atti di indirizzo e controllo
|
52
Interventi
|
Organi parlamentari
VIII Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione (affari della presidenza del consiglio - affari interni e di culto - enti pubblici)
Membro dal 11 luglio 1979 al 15 luglio 1981
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via fani, sul sequestro e l'assassino di aldo moro e sul terrorismo in italia
Membro dal 20 marzo 1980 al 20 aprile 1980
Subentra a:
Giacomo Mancini
VII Commissione (difesa)
Membro dal 15 luglio 1981 al 14 dicembre 1982
Sostituisce:
Lelio Lagorio
VIII Commissione (istruzione e belle arti)
Membro dal 15 luglio 1981 al 11 luglio 1983
IX Legislatura della Repubblica italiana
VIII Commissione (istruzione e belle arti)
Membro dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987
III Commissione (affari esteri - emigrazione)
Membro dal 4 agosto 1983 al 27 novembre 1984
Sostituisce:
Claudio Signorile
XIV Commissione (igiene e sanità pubblica)
Membro dal 27 novembre 1984 al 1 agosto 1986
Sostituisce:
Giuliano Amato
X Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 4 agosto 1987 al 11 settembre 1987
Sostituisce:
Mario Raffaelli
IV Commissione (difesa)
Membro dal 4 agosto 1987 al 11 settembre 1987
XII Commissione (affari sociali)
Membro dal 11 settembre 1987 al 22 aprile 1992
Subentra a:
Paris Dell'Unto
XI Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 9 giugno 1992 al 14 aprile 1994
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1979
25
1980
8
1981
1
1982
6
1983
10
1984
11
1985
13
1986
13
1987
33
1988
3
1993
1