Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Costante Degan
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Costante Degan
Nasce a Mestre (Venezia) il 12 marzo 1930
Deceduto il 1 luglio 1988
Laurea in ingegneria; ingegnere.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
9
Incarichi di governo
|
44
Atti di indirizzo e controllo
|
264
Interventi
|
272
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (3)
Altro firmatario (8)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (11)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 11 risultati
Anno
1973
VI Legislatura della Repubblica italiana
BERNARDI ed altri: Istituzione del ruolo degli operatori economici del turismo e regolamentazione della loro attività (iniziativa Parlamentare) -
C.1637
, 6 febbraio 1973
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ARNAUD ed altri: Nuove norme in materia dell'attività di doganalista (iniziativa Parlamentare) -
C.1689
, 15 febbraio 1973
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SBOARINA ed altri: Completamento dell'idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante-canali di Brondolo e di Valle (iniziativa Parlamentare) -
C.1810
, 8 marzo 1973
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ZANINI ed altri: Ulteriore contributo statale per opere di completamento dell'aeroporto civile di Venezia - Marco Polo (iniziativa Parlamentare) -
C.1928
, 23 marzo 1973
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PICCINELLI ed altri: Modifica al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, relativo alla costruzione di ricoveri per i senza tetto (iniziativa Parlamentare) -
C.1947
, 29 marzo 1973
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LO BELLO ed altri: Piano decennale per la costruzione di impianti sportivi di esercizio (iniziativa Parlamentare) -
C.2021
, 12 aprile 1973
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DEGAN: Istituzione della decorazione della "Stella al merito professionale" (iniziativa Parlamentare) -
C.2052
, 13 aprile 1973
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DEGAN ed altri: Modificazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative (iniziativa Parlamentare) -
C.2293
, 24 luglio 1973
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DEGAN ed altri: Integrazione dell'articolo 10 e modifica dell'articolo 14 della legge 14 aprile 1973, n. 171, concernente interventi per la salvaguardia di Venezia (iniziativa Parlamentare) -
C.2437
, 25 ottobre 1973
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MIOTTI CARLI ed altri: Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private (iniziativa Parlamentare) -
C.2514
, 21 novembre 1973
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
REGGIANI ed altri: Proroga di termine di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 291, recante norme a favore degli aeroporti civili di Palermo-Punta Raisi e Venezia-Marco Polo (iniziativa Parlamentare) -
C.2578
, 6 dicembre 1973
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Proroga di termine di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 291, recante norme a favore degli aeroporti civili di Palermo-Punta Raisi e Venezia-Marco Polo.
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Repubblica - Senato
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1963
21
1964
19
1965
16
1966
7
1967
15
1968
12
1969
25
1970
16
1971
13
1972
23
1973
11
1974
6
1980
13
1981
9
1982
8
1983
10
1984
25
1985
14
1986
8
1987
1