Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Dario Galli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Dario Galli
Nasce a Tradate (Varese) il 25 giugno 1957
Laurea in ingegneria meccanica; Ingegnere
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
701
Atti di indirizzo e controllo
|
115
Interventi
|
92
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (8)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (8)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 8 risultati
Anno
1998
XIII Legislatura della Repubblica italiana
GIORGETTI ed altri: Finanziamenti per interventi infrastrutturali al servizio delle struttureuniversitarie di Varese e Como (iniziativa Parlamentare) -
C.4461
, 20 gennaio 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BOSSI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso IMI-SIR (iniziativa Parlamentare) -
C.4469
, 21 gennaio 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GIULIANO ed altri: Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni (iniziativa Parlamentare) -
C.4504
, 29 gennaio 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BOSSI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta in merito all'anagrafe tributaria degli amministratori delle aziende pubbliche (iniziativa Parlamentare) -
C.4507
, 29 gennaio 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BOSSI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Istituto dicredito delle casse di risparmio italiane (iniziativa Parlamentare) -
C.4508
, 30 gennaio 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BOSSI ed altri: Norme per la realizzazione dei trafori Spluga e Val Chiavenna - Val Mesolcina e concessione di un finanziamento alla regione Lombardia per l'adeguamento del sistema viario delle province di Como e di Sondrio (iniziativa Parlamentare) -
C.4543
, 11 febbraio 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MARONI ed altri: Delega al Governo per l'introduzione di principi di perequazione del sistema tributario (iniziativa Parlamentare) -
C.4845
, 30 aprile 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
COMINO ed altri: Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (iniziativa Parlamentare) -
C.5412
, 18 novembre 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Repubblica - Senato
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
1997
4
1998
8
1999
8
2000
1
2001
6
2002
24
2003
9
2004
11
2005
11
2019
2
2020
5
2021
2
2022
1