Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Davide Carlo Caparini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Davide Caparini
(Davide Carlo Caparini)
Nasce a Brescia il 3 marzo 1967
Laurea in ingegneria; Ingegnere meccanico
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
7
Incarichi parlamentari
|
2540
Atti di indirizzo e controllo
|
355
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
676
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (4)
Altro firmatario (6)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (10)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 10 risultati
Anno
1998
XIII Legislatura della Repubblica italiana
BOSSI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso IMI-SIR (iniziativa Parlamentare) -
C.4469
, 21 gennaio 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BOSSI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta in merito all'anagrafe tributaria degli amministratori delle aziende pubbliche (iniziativa Parlamentare) -
C.4507
, 29 gennaio 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BOSSI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Istituto dicredito delle casse di risparmio italiane (iniziativa Parlamentare) -
C.4508
, 30 gennaio 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BOSSI ed altri: Norme per la realizzazione dei trafori Spluga e Val Chiavenna - Val Mesolcina e concessione di un finanziamento alla regione Lombardia per l'adeguamento del sistema viario delle province di Como e di Sondrio (iniziativa Parlamentare) -
C.4543
, 11 febbraio 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
VASCON ed altri: Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernenti le sanzioni connesse alle violazioni delle disposizioni sul prelievo venatorio (iniziativa Parlamentare) -
C.4679
, 17 marzo 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SANTANDREA ed altri: Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, concernenti l'esercizio della professione di notaio (iniziativa Parlamentare) -
C.5030
, 25 giugno 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CAPARINI ed altri: Istituzione di una casa da gioco nel comune di Ponte di Legno (iniziativa Parlamentare) -
C.5049
, 30 giugno 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CAPARINI e FAUSTINELLI: Disposizioni per agevolare l'acquisto, da parte degli enti locali, delle centrali idroelettriche dismesse (iniziativa Parlamentare) -
C.5101
, 14 luglio 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CAPARINI: Istituzione, presso il dipartimento della protezione civile, degli elenchi ufficiali delle unità cinofile da impiegare per la ricerca in superficie dellepersone scomparse e per la ricerca delle persone travolte da macerie (iniziativa Parlamentare) -
C.5310
, 9 ottobre 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CAPARINI e FAUSTINELLI: Istituzione della provincia di Valle Camonica (iniziativa Parlamentare) -
C.5434
, 20 novembre 1998
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
Progetti di legge presentati
1996
63
1997
10
1998
10
1999
18
2000
6
2001
22
2002
26
2003
8
2004
10
2005
13
2006
30
2007
18
2008
90
2009
26
2010
30
2011
44
2012
16
2013
129
2014
32
2015
25
2016
15
2017
35