Deputati
Davide Caparini
(Davide Carlo Caparini)
Nasce
a
Brescia
il
3 marzo 1967
Laurea in ingegneria; imprenditore
XIV Legislatura della Repubblica italiana (30.05.2001 - 27.04.2006)
- Elezioni di domenica 13 maggio 2001 Misto: maggioritario e proporzionale (1994-2005)
-
Proclamato il 21 maggio 2001 , con convalida del 06 marzo 2002
Eletto
nel collegio di Darfo Boario Terme
(circoscrizione LOMBARDIA 2)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 27 aprile 2006