Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Denis Verdini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Denis Verdini
Nasce a Fivizzano (Massa-Carrara) il 8 maggio 1951
Laurea in scienze politiche; Commercialista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
317
Atti di indirizzo e controllo
|
10
Interventi
|
29
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (7)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (7)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 7 risultati
Anno
2003
XIV Legislatura della Repubblica italiana
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SCHMIDT ed altri: "Modifica dell'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela dell'ecosistema e delle biodiversità" (3591) (iniziativa Parlamentare) -
C.3591
, 28 gennaio 2003
Leggi il documento
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE COLUCCI ed altri: "Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela della dignità degli animali" (3666) (iniziativa Parlamentare) -
C.3666
, 11 febbraio 2003
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GIANFRANCO CONTE ed altri: "Istituzione di aree destinate ai fumatori negli ambienti pubblici e privati" (3778) (iniziativa Parlamentare) -
C.3778
, 13 marzo 2003
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ZANETTIN ed altri: "Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati" (4014) (iniziativa Parlamentare) -
C.4014
, 28 maggio 2003
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MARIO PEPE ed altri: "Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, recante l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria" (4127) (iniziativa Parlamentare) -
C.4127
, 2 luglio 2003
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BOATO ed altri (il primo firmatario ha ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge): "Norme di attuazione dell'articolo 87 della Costituzione, in materia di concessione della grazia" (4237) (iniziativa Parlamentare) -
C.4237
, 31 luglio 2003
Leggi il documento
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PALUMBO ed altri: "Modifiche alla disciplina del rapporto di lavoro dei medici del Servizio sanitario nazionale" (4550) (iniziativa Parlamentare) -
C.4550
, 11 dicembre 2003
Leggi il documento
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2001
4
2002
10
2003
7
2004
2
2006
1
2007
2
2010
1
2011
2