Deputati
Desiderio Maggioni
Nasce
a
Pavia
(Lombardia)
il
5 gennaio 1919
Deceduto il 27 febbraio 1993
Laurea in lettere; dirigente d'azienda
VI Legislatura della Repubblica italiana (25.05.1972 - 04.07.1976)
- Elezioni di domenica 7 maggio 1972 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 16 maggio 1972 , con convalida del 08 novembre 1972
Eletto
nella circoscrizione MILANO
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 04 luglio 1976