Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Dino Limoni
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Dino Limoni
Nasce a Verona (Veneto) il 23 febbraio 1912
Deceduto il 29 giugno 1986
Insegnante.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
90
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
50
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (2)
Altro firmatario (2)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1960
III Legislatura della Repubblica italiana
REALE ed altri: Istituzione dell'Università degli studi della Calabria (iniziativa Parlamentare) -
C.2016
, 12 febbraio 1960
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LIMONI ed altri: Distribuzione gratuita di zucchero a categorie di bisognosi (iniziativa Parlamentare) -
C.2042
, 19 febbraio 1960
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PITZALIS ed altri: Norme circa la composizione del Consiglio d'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (iniziativa Parlamentare) -
C.2221
, 9 giugno 1960
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Modificazioni alla legge 2 dicembre 1952, n. 1848, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, per quanto concerne la composizione del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.
LIMONI ed altri: Agevolazioni fiscali e tributarie in materia di edilizia (iniziativa Parlamentare) -
C.2251
, 15 giugno 1960
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
Repubblica - Senato
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1958
4
1959
8
1960
4
1961
12
1962
19
1963
3