Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Dino Moro
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Dino Moro
Nasce a Portogruaro (Venezia) il 10 settembre 1923
Deceduto il 11 aprile 2005
Laurea in lettere; insegnante.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
13
Atti di indirizzo e controllo
|
152
Interventi
|
123
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (3)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1965
IV Legislatura della Repubblica italiana
ABATE ed altri: Determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento (iniziativa Parlamentare) -
C.2425
, 3 giugno 1965
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento.
MORO ed altri: Estensione delle norme sulla reversibilità delle pensioni contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, ai congiunti di insegnanti elementari cessati dal servizio prima del passaggio alle dipendenze dello Stato (iniziativa Parlamentare) -
C.2647
, 7 ottobre 1965
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SCRICCIOLO ed altri: Misura della indennità di buonuscita per il personale statale collocato a riposo nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1965 e il 28 febbraio 1966 (iniziativa Parlamentare) -
C.2740
, 30 ottobre 1965
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GONELLA ed altri: Concessione e finanziamento dell'idrovia Milano Nord-Mincio-Mare Adriatico (iniziativa Parlamentare) -
C.2835
, 10 dicembre 1965
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1965
4
1966
7
1967
13
1968
5
1969
21
1970
9
1971
15
1972
12
1973
8
1974
9
1975
3
1976
11
1977
5
1978
1