Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Edda Fagni
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Edda Fagni
Nasce a Livorno (Toscana) il 28 marzo 1927
Deceduta il 28 agosto 1996
Laurea in pedagogia; insegnante
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
137
Progetti di legge presentati
|
157
Interventi
|
837
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (198)
Altro firmatario (639)
Hai trovato 837 risultati
pagina
1
di 56
IX Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00033 presentata da CERQUETTI (PCI) in data 19830812
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00034 presentata da CERQUETTI (PCI) in data 19830812
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00035 presentata da BARACETTI (PCI) in data 19830812
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00076 presentata da CERQUETTI (PCI) in data 19830916
MOZIONE 1/00012 presentata da CUFFARO (PCI) in data 19830929
INTERPELLANZA 2/00081 presentata da MASINA (SIN.IND.) in data 19830929
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00622 presentata da FAGNI (PCI) in data 19830929
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00623 presentata da FAGNI (PCI) in data 19830929
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00737 presentata da FAGNI (PCI) in data 19831006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00741 presentata da RICCARDI (PCI) in data 19831006
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0662/001/07 presentata da CERQUETTI (PCI) in data 19831026
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01222 presentata da MACIS (PCI) in data 19831108
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00250 presentata da MARTELLOTTI (PCI) in data 19831108
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01357 presentata da FAGNI (PCI) in data 19831114
ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE 0/0662/002/07 presentata da CERQUETTI (PCI) in data 19831123
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Repubblica - Senato
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
Progetti di legge presentati
1983
13
1984
10
1985
9
1986
15
1987
34
1988
18
1989
10
1990
9
1991
16
1992
3