Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Edoardo Marino
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Edoardo Marino
Nasce a Aragona (Agrigento) il 10 marzo 1909
Deceduto il 4 luglio 2004
Laurea in giurisprudenza; avvocato, sindacalista.
Gruppi
|
104
Progetti di legge presentati
|
21
Interventi
|
Organi parlamentari
II Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione agricoltura e foreste - alimentazione
Membro dal 1 luglio 1953 al 11 giugno 1958
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.72: "conversione in legge del decreto legge 21 giugno 1953, n.452, che istituisce l'ammasso per contingente del frumento"
Membro dal 19 agosto 1953 al 11 giugno 1958
Commissione parlamentare consultiva per il parere sulle norme di attuazione della legge 13 marzo 1950, n. 120, sull'ordinamento dell'istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (i.n.a.d.e.l)
Membro dal 6 ottobre 1953 al 11 giugno 1958
IV Legislatura della Repubblica italiana
Xix commissione igiene e sanità pubblica
Membro dal 24 gennaio 1968 al 4 giugno 1968
V Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni
Membro dal 10 luglio 1968 al 24 maggio 1972
Commissione parlamentare per il parere al ministro dei trasporti e dell'aviazione civile per gli interventi nel settore aeroportuale
Membro dal 4 maggio 1971 al 24 maggio 1972
VI Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni
Membro dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
Commissione parlamentare per il parere al ministro dei trasporti e dell'aviazione civile sugli interventi nel settore aeroportuale
Membro dal 9 agosto 1972 al 4 luglio 1976
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1953
3
1954
1
1955
4
1956
3
1957
2
1958
1
1968
16
1969
6
1970
3
1971
11
1972
29
1973
6
1974
5
1975
10
1976
4