Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Edoardo Marino
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Edoardo Marino
Nasce a Aragona (Agrigento) il 10 marzo 1909
Deceduto il 4 luglio 2004
Laurea in giurisprudenza; avvocato, sindacalista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
21
Interventi
|
104
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1976
VI Legislatura della Repubblica italiana
TREMAGLIA ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per la moralizzazione della vita politica italiana. Accertamento delle responsabilità di società e di enti economici o finanziari pubblici e privati e dei servizi speciali italiani e stranieri in danno dello Stato (iniziativa Parlamentare) -
C.4323
, 21 febbraio 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sull'attuazione delle provvidenze e degli interventi già disposti per la costruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del 1968 (iniziativa Parlamentare) -
C.4389
, 16 marzo 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ALMIRANTE ed altri: Provvedimenti per accelerare e completare la ricostruzione dei paesi della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (iniziativa Parlamentare) -
C.4391
, 25 marzo 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.
BAGHINO ed altri: Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, e nuove norme per la regolamentazione delle diffusioni radiofoniche e televisive (iniziativa Parlamentare) -
C.4522
, 30 aprile 1976
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1953
3
1954
1
1955
4
1956
3
1957
2
1958
1
1968
16
1969
6
1970
3
1971
11
1972
29
1973
6
1974
5
1975
10
1976
4