Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Edoardo Origlia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Edoardo Origlia
Nasce a Torino il 20 febbraio 1894
Deceduto il 21 gennaio 1973
Licenza media superiore; dirigente d'azienda.
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
79
Progetti di legge presentati
81
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Repubblica - Senato
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
Progetti di legge presentati
1958
2
1959
4
1960
2
1961
8
1962
5
1963
10
1964
9
1965
4
1966
2
1967
6
1968
8
1969
13
1970
4
1971
1
1973
1