Deputati
Edoardo Origlia
Nasce
a
Torino
(Piemonte)
il
20 febbraio 1894
Deceduto il 21 gennaio 1973
Licenza media superiore; dirigente d'azienda.
III Legislatura della Repubblica italiana (12.06.1958 - 15.05.1963)
- Elezioni di domenica 25 maggio 1958 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 06 giugno 1958 , con convalida del 26 febbraio 1959
Eletto
nella circoscrizione MILANO
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 15 maggio 1963