Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Edoardo Speranza
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Edoardo Speranza
Nasce a Firenze (Toscana) il 14 novembre 1929
Deceduto il 19 giugno 2014
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
6
Incarichi di governo
|
93
Atti di indirizzo e controllo
|
110
Interventi
|
2
Bibliografia del Parlamento
|
153
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (2)
Altro firmatario (3)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1981
VIII Legislatura della Repubblica italiana
SPERANZA: Norme integrative dell'ordinamento del Ministero degli affari esteri (iniziativa Parlamentare) -
C.2865
, 13 ottobre 1981
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GOTTARDO ed altri: Provvedimenti urgenti per il credito agevolato alle imprese da parte degli istituti di medio credito regionale (iniziativa Parlamentare) -
C.2882
, 15 ottobre 1981
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BISAGNO ed altri: Modifiche e integrazioni alle leggi 16 aprile 1973, n. 171, 10 maggio 1976, n. 319, e 24 dicembre 1979, n. 650, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento (iniziativa Parlamentare) -
C.2899
, 22 ottobre 1981
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SPERANZA ed altri: Nuova disciplina del trattamento economico dovuto agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e ai graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri collocati in ausiliaria, in riserva o in congedo assoluto (iniziativa Parlamentare) -
C.2922
, 4 novembre 1981
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
RUBINO ed altri: Disciplina dell'attività di noleggio autobus con conducente e norme per l'accesso alla professione di esercente il noleggio (iniziativa Parlamentare) -
C.3013
, 4 dicembre 1981
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1968
29
1969
16
1970
12
1971
16
1972
11
1973
5
1974
14
1975
12
1976
12
1979
6
1980
10
1981
5
1982
5