Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Edoardo Ziello
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Edoardo Ziello
Nasce a Civitavecchia (Roma) il 11 aprile 1992
Laurea magistrale in giurisprudenza; Studente, Assessore comunale
Gruppi
|
81
Progetti di legge presentati
|
630
Atti di indirizzo e controllo
|
150
Interventi
|
Organi parlamentari
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione speciale per l'esame di atti del governo
Membro dal 13 giugno 2018 al 21 giugno 2018
Sostituisce:
Guido Guidesi
XII Commissione (affari sociali)
Membro dal 21 giugno 2018 al 16 luglio 2020
Membro dal 5 agosto 2020 al 6 agosto 2020
Subentra a:
Silvana Andreina Comaroli
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Membro dal 16 luglio 2020 al 29 luglio 2020
Subentra a:
Nicola Molteni
Membro dal 6 agosto 2020 al 12 ottobre 2022
Subentra a:
Nicola Molteni
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Membro dal 29 luglio 2020 al 5 agosto 2020
Naviga
ultimo esito ricerca
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2018
53
2019
13
2020
10
2021
5