Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Egidio Ariosto
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Egidio Ariosto
Nasce a Casto (Brescia) il 26 marzo 1911
Deceduto il 16 settembre 1998
Laurea in filosofia e pedagogia; insegnante
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
7
Incarichi parlamentari
|
6
Incarichi di governo
|
166
Interventi
|
63
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (2)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (2)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 2 risultati
Anno
1971
V Legislatura della Repubblica italiana
ZACCAGNINI ed altri: Finanziamento dell'Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia (iniziativa Parlamentare) -
C.3001
, 23 gennaio 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SCALFARI ed altri: Giudizio di conformità costituzionale delle materie oggetto di referendum abrogativo (iniziativa Parlamentare) -
C.3522
, 13 luglio 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Repubblica - Senato
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1948
2
1949
2
1950
5
1951
4
1952
3
1953
6
1957
1
1959
1
1960
2
1961
3
1963
2
1964
1
1965
3
1966
7
1967
6
1968
2
1969
3
1970
2
1971
2
1979
4
1980
2