Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Egidio Carenini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Egidio Carenini
Nasce a Milano (Lombardia) il 16 maggio 1927
Deceduto il 29 gennaio 2008
Laurea in economia e commercio
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
93
Progetti di legge presentati
|
79
Interventi
|
36
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (7)
Altro firmatario (29)
Hai trovato 36 risultati
pagina
1
di 3
VII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00340 presentata da CARENINI (DC) in data 19761109
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00203 presentata da MAGGIONI (DC) in data 19761124
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00204 presentata da MAGGIONI (DC) in data 19761124
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00871 presentata da CARENINI (DC) in data 19770316
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00919 presentata da GRANELLI (DC) in data 19770324
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00054 presentata da BAMBI (DC) in data 19770525
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01250 presentata da MAZZOTTA (DC) in data 19770602
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02793 presentata da DEL DUCA (DC) in data 19770609
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00057 presentata da BAMBI (DC) in data 19770617
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01460 presentata da SCALFARO (DC) in data 19770719
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01680 presentata da ANDREONI (DC) in data 19770920
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02249 presentata da CARENINI (DC) in data 19771213
MOZIONE 1/00054 presentata da SCALIA (DC) in data 19780412
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03125 presentata da ROSSI DI MONTELERA (DC) in data 19781013
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03439 presentata da CARENINI (DC) in data 19790115
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1968
7
1969
8
1970
6
1971
5
1972
18
1973
6
1974
1
1976
3
1977
7
1978
11
1979
10
1980
2
1981
7
1983
2