Deputati
Egidio Sterpa
Nasce
a
Vejano
(Viterbo)
il
22 settembre 1926
Deceduto il 1 luglio 2010
Laurea in giurisprudenza; giornalista.
XIV Legislatura della Repubblica italiana (30.05.2001 - 27.04.2006)
- Elezioni di domenica 13 maggio 2001 Misto: maggioritario e proporzionale (1994-2005)
-
Proclamato il 25 maggio 2001 , con convalida del 09 maggio 2002
Eletto
nel collegio di Milano 8
(circoscrizione LOMBARDIA 1)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 27 aprile 2006