Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Egidio Sulotto
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Egidio Sulotto
Nasce a Torino il 13 settembre 1908
Deceduto il 2 dicembre 1999
Disegnatore.
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
3
Incarichi parlamentari
179
Progetti di legge presentati
179
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1958
14
1959
23
1960
16
1961
11
1962
8
1963
17
1964
19
1965
13
1966
7
1967
11
1968
9
1969
18
1970
4
1971
7
1972
2