Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Egidio Sulotto
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Egidio Sulotto
Nasce a Torino (Piemonte) il 13 settembre 1908
Deceduto il 2 dicembre 1999
Disegnatore.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
179
Interventi
|
179
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1970
V Legislatura della Repubblica italiana
VENTUROLI ed altri: Provvedimenti per l'avvio del servizio sanitario nazionale, e per il risanamento finanziario di alcune gestioni sanitarie (iniziativa Parlamentare) -
C.2245
, 23 gennaio 1970
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
POCHETTI ed altri: Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni della previdenza sociale e retribuzioni (iniziativa Parlamentare) -
C.2308
, 5 febbraio 1970
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
D'ANGELO ed altri: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernenti la scala mobile per le prestazioni economiche dell'assistenza obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (iniziativa Parlamentare) -
C.2384
, 5 marzo 1970
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
TOGNONI ed altri: Riliquidazione delle pensioni di invalidità con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968 a favore dei pensionati che hanno continuato a prestare opera retribuita alle dipendenze di terzi (iniziativa Parlamentare) -
C.2521
, 20 maggio 1970
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1958
14
1959
23
1960
16
1961
11
1962
8
1963
17
1964
19
1965
13
1966
7
1967
11
1968
9
1969
18
1970
4
1971
7
1972
2