Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Eirene Sbriziolo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Eirene Sbriziolo De Felice
(Eirene Sbriziolo)
Nasce a Udine (Friuli-Venezia-Giulia) il 15 febbraio 1924
Deceduta il 31 gennaio 2013
Laurea in architettura; funzionario pubblico
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
19
Interventi
|
22
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1972
VI Legislatura della Repubblica italiana
LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Norme generali sull'assistenza e beneficenza pubbliche (iniziativa Parlamentare) -
C.426
, 7 luglio 1972
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CIRILLO ed altri: Provvedimenti per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (iniziativa Parlamentare) -
C.498
, 14 luglio 1972
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PELLICANI ed altri: Norme per la salvaguardia e la rinascita di Venezia (iniziativa Parlamentare) -
C.783
, 19 settembre 1972
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Interventi per la salvaguardia di Venezia.
SPAGNOLI ed altri: Proroga dei contratti e disposizioni sui canoni e sul rapporto di locazione di immobili urbani (iniziativa Parlamentare) -
C.1188
, 22 novembre 1972
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SGARBI BOMPANI ed altri: Modifica della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 concernente la tutela delle lavoratrici madri (iniziativa Parlamentare) -
C.1189
, 22 novembre 1972
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1972
5
1973
5
1974
2
1975
2
1976
4
1977
2
1978
1
1979
1