Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Elio Ballesi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Elio Ballesi
Nasce a Macerata (Marche) il 22 settembre 1920
Deceduto il 20 ottobre 1971
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
8
Interventi
|
14
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (6)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (6)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 6 risultati
Anno
1959
III Legislatura della Repubblica italiana
DÈ COCCI ed altri: Provvidenze per favorire l'industrializzazione delle zone sottosviluppate dell'Italia centrale (iniziativa Parlamentare) -
C.819
, 24 gennaio 1959
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MIGLIORI ed altri: Norme per la protezione, l'assistenza e l'avviamento al lavoro degli invalidi per esiti da poliomielite e analoghi esiti da paralisi (iniziativa Parlamentare) -
C.876
, 26 febbraio 1959
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DAL CANTON ed altri: Istituzione dell'Ente comunale di assistenza familiare (iniziativa Parlamentare) -
C.1526
, 24 luglio 1959
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DAL CANTON ed altri: Protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia (iniziativa Parlamentare) -
C.1527
, 24 luglio 1959
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DAL CANTON ed altri: Protezione e assistenza della fanciullezza e dell'adolescenza (iniziativa Parlamentare) -
C.1528
, 24 luglio 1959
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DÈ COCCI e BALLESI: Ripristino della Facoltà di medicina veterinaria presso l'Università di Camerino (iniziativa Parlamentare) -
C.1884
, 23 dicembre 1959
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
Repubblica - Senato
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1954
1
1955
3
1956
1
1958
1
1959
6
1961
2