Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Elio Colosimo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Elio Colosimo
Nasce a Sersale (Catanzaro) il 5 settembre 1937
Deceduto il 23 giugno 2009
Laurea in giurisprudenza; imprenditore settore agricolo
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
323
Atti di indirizzo e controllo
|
1
Interventi
|
82
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
2000
XIII Legislatura della Repubblica italiana
TREMAGLIA ed altri: Disposizioni in materia di voto per corrispondenza degli italiani all'estero in occasione delle consultazioni referendarie (iniziativa Parlamentare) -
C.6754
, 10 febbraio 2000
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ASCIERTO ed altri: Norme in materia di benefici a favore delle vittime del dovere (iniziativa Parlamentare) -
C.6792
, 22 febbraio 2000
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ASCIERTO ed altri: Disciplina giuridico-economica del personale militare dei contingenti impiegati all'estero in missioni internazionali (iniziativa Parlamentare) -
C.6837
, 6 marzo 2000
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ALOI ed altri: Norme relative alla costruzione, verifica e utilizzazione degli strumentidi controllo dell'umidità nelle sementi (iniziativa Parlamentare) -
C.6987
, 11 maggio 2000
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LOSURDO ed altri: Disposizioni in favore degli agricoltori per iniziative rivolte alla salvaguardia ambientale (iniziativa Parlamentare) -
C.7139
, 23 giugno 2000
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Repubblica - Senato
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1994
17
1995
29
1996
3
1998
7
1999
21
2000
5