Deputati
Elio Vito
Nasce
a
Napoli
il
12 novembre 1960
Laurea in sociologia
XII Legislatura della Repubblica italiana (15.04.1994 - 08.05.1996)
- Elezioni di domenica 27 marzo 1994 Misto: maggioritario e proporzionale (1994-2005)
-
Proclamato il 02 aprile 1994 , con convalida del 17 gennaio 1995
Eletto
nel collegio di Bollate
(circoscrizione LOMBARDIA 1)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 08 maggio 1996