Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Elisabetta Conci
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Elisabetta (Elsa) Conci
(Elisabetta Conci)
Nasce a Trento (Trentino Alto-Adige) il 23 marzo 1895
Deceduta il 1 novembre 1965
Laurea in lettere; insegnante.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
70
Interventi
|
75
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1956
II Legislatura della Repubblica italiana
GENNAI TONIETTI ed altri: Modificazioni all'ordinamento delle scuole di ostetricia (iniziativa Parlamentare) -
C.2083
, 28 febbraio 1956
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BERLOFFA ed altri: Inclusione delle Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano tra gli Enti erogatori dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692 (iniziativa Parlamentare) -
C.2161
, 28 marzo 1956
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DAL CANTON e CONCI: Modifica agli articoli del Codice civile: 269 (dichiarazione giudiziale di paternità), 271 (legittimazione attiva e termine) e 279 (alimenti) (iniziativa Parlamentare) -
C.2348
, 28 giugno 1956
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DE MARIA ed altri: Provvedimenti a favore delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana (iniziativa Parlamentare) -
C.2416
, 20 luglio 1956
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Provvedimenti a favore delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana.
FANFANI ed altri: Provvedimenti per consentire ai capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti negli studi (iniziativa Parlamentare) -
C.2430
, 21 luglio 1956
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Progetti di legge presentati
1949
4
1950
3
1952
1
1953
2
1954
2
1955
6
1956
5
1957
2
1958
7
1959
7
1960
1
1961
4
1962
6
1963
6
1964
14
1965
5