Nasce
a
Novara
(Piemonte)
il
29 novembre 1960
Dirigente di comunità; Sindaco del comune di Borgolavezzaro (NO) dal 2004 al 2009, Dipendente rete ferroviaria italiana
XVI Legislatura della Repubblica italiana (29.04.2008 - 14.03.2013)
Proclamata il 22 aprile 2008 , con convalida del 18 dicembre 2008
Eletta
nella circoscrizione PIEMONTE 2
per la lista PARTITO DEMOCRATICO con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 14 marzo 2013