Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Emilio Colombo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Emilio Colombo
Nasce a Potenza il 11 aprile 1920
Deceduto il 24 giugno 2013
Laurea in giurisprudenza;
Presidente del Consiglio
I Governo Colombo (06.08.1970 - 17.02.1972)
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
1
Incarichi parlamentari
40
Incarichi di governo
1626
Progetti di legge presentati
16
Atti di indirizzo e controllo
394
Interventi
134
Immagini
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Repubblica - Senato
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1952
1
1955
3
1956
28
1957
24
1958
14
1959
27
1960
16
1961
25
1962
14
1963
74
1964
137
1965
110
1966
104
1967
166
1968
136
1969
97
1970
50
1971
24
1972
14
1973
12
1974
52
1975
111
1976
49
1980
19
1981
31
1982
42
1983
9
1984
6
1985
1
1986
1
1987
53
1988
78
1989
33
1990
3
1992
29
1993
33