Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Emilio Visconti Venosta
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Emilio Visconti Venosta
Nasce a Tirano (Sondrio) il 22 gennaio 1829
Deceduto a Roma il 28 novembre 1914
Marchese; Diplomatico
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 3 dicembre 1914
AP, Senato del Regno, Discussioni, 3 dicembre 1914
8
Incarichi di governo
|
242
Interventi e citazioni
|
5
Documenti
|
92
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (4)
Altro firmatario (0)
Tutti
Iniziativa governativa (4)
Iniziativa parlamentare (0)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1874
XI Legislatura del Regno d'Italia
"Convenzione postale fra l'Italia ed il Brasile, conchiusa a Rio Janeiro il 14 marzo 1874" (iniziativa Governativa) -
C.90
, 24 gennaio 1874
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Repubblica Messicana, firmato a Messico il 14 dicembre 1870" (iniziativa Governativa) -
C.91
, 24 gennaio 1874
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Autorizzazione della spesa di lire 210.000 occorrente per gli adattamenti alle due case in Pera e Therapia ad uso di residenza della Legazione italiana in Costantinopoli e per l'acquisto di due casette di legno attigue alle medesime (iniziativa Governativa) -
C.117
, 5 aprile 1874
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Convenzione postale addizionale colla Francia (iniziativa Governativa) -
C.142
, 31 maggio 1874
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno di Sardegna
VII Legislatura
02.04.1860 - 17.12.1860
Regno d'Italia
VIII Legislatura
18.02.1861 - 07.09.1865
IX Legislatura
18.11.1865 - 13.02.1867
X Legislatura
22.03.1867 - 02.11.1870
XI Legislatura
05.12.1870 - 20.09.1874
XII Legislatura
23.11.1874 - 03.10.1876
XIII Legislatura
20.11.1876 - 02.05.1880
XIV Legislatura
26.05.1880 - 02.10.1882
XV Legislatura
22.11.1882 - 27.04.1886
Progetti di legge presentati
1863
4
1864
5
1866
1
1870
6
1871
2
1872
6
1873
1
1874
4
1875
2
1897
2
1898
1
1899
1
1900
2
1901
1