Deputati
Erminio Angelo Quartiani
Nasce
a
Melegnano
(Milano)
il
12 aprile 1951
Laurea in scienze politiche; Dirigente di partito
XVI Legislatura della Repubblica italiana (29.04.2008 - 14.03.2013)
- Elezioni di domenica 13 aprile 2008 Proporzionale con premio di maggioranza (2006-2016)
-
Proclamato il 22 aprile 2008 , con convalida del 18 dicembre 2008
Eletto
nella circoscrizione LOMBARDIA 1
per la lista PARTITO DEMOCRATICO con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 14 marzo 2013