Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ernesto De Marzio
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ernesto De Marzio
Nasce a Serracapriola (Foggia) il 19 agosto 1910
Deceduto il 26 agosto 1995
Laurea in scienze politiche; funzionario di partito.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
31
Atti di indirizzo e controllo
|
172
Interventi
|
214
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1960
III Legislatura della Repubblica italiana
GONELLA ed altri: Istituzione del Collegio dei capitani marittimi patentati (iniziativa Parlamentare) -
C.1913
, 21 gennaio 1960
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DELFINO ed altri: Modificazioni al Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, per quanto concerne le farmacie (iniziativa Parlamentare) -
C.2017
, 13 febbraio 1960
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SERVELLO ed altri: Modifica dell'articolo 20 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (iniziativa Parlamentare) -
C.2084
, 25 febbraio 1960
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ALMIRANTE ed altri: Modifica delle disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1947, n. 1417, concernente la potestà tributaria dei comuni in materia di pubbliche affissioni e pubblicità affine (iniziativa Parlamentare) -
C.2481
, 29 settembre 1960
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine.
DE MARZIO ed altri: Inchiesta parlamentare sulle Borse Valori (iniziativa Parlamentare) -
C.2580
, 26 ottobre 1960
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXX Legislatura
23.03.1939 - 02.08.1943
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1953
3
1954
3
1955
3
1956
1
1957
2
1958
7
1959
9
1960
5
1961
2
1962
9
1963
12
1964
7
1965
3
1967
2
1968
16
1969
1
1970
5
1971
12
1972
30
1973
9
1974
8
1975
11
1976
44
1977
7
1978
2
1979
1