Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Eugenio Peggio
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Eugenio Peggio
Nasce a Adria (Rovigo) il 2 maggio 1929
Deceduto il 8 aprile 1990
Laurea in scienze politiche; pubblicista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
165
Atti di indirizzo e controllo
|
89
Interventi
|
2
Bibliografia del Parlamento
|
39
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1983
VIII Legislatura della Repubblica italiana
NAPOLITANO ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente la riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (iniziativa Parlamentare) -
C.4119
, 28 aprile 1983
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
IX Legislatura della Repubblica italiana
NAPOLITANO ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente la riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (iniziativa Parlamentare) -
C.347
, 11 agosto 1983
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CERRINA FERONI ed altri: Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (iniziativa Parlamentare) -
C.388
, 12 agosto 1983
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GIADRESCO ed altri: Istituzione dei Comitati consolari (iniziativa Parlamentare) -
C.522
, 22 settembre 1983
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana.
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1972
2
1973
5
1974
3
1975
3
1976
4
1977
2
1978
2
1979
3
1981
2
1982
1
1983
4
1984
4
1985
1
1986
3