Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Fabiana Dadone
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Fabiana Dadone
Nasce a Cuneo il 12 febbraio 1984
Laurea in giurisprudenza
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
132
Progetti di legge presentati
|
613
Atti di indirizzo e controllo
|
216
Interventi
|
Gruppi parlamentari
XVII Legislatura della Repubblica italiana
MOVIMENTO 5 STELLE
Membro dal 19 marzo 2013 (MOVIMENTO 5 STELLE )
Vicepresidente dal 22 ottobre 2014 (MOVIMENTO 5 STELLE )
Vicepres. vicario - portavoce dal 10 febbraio 2015 (MOVIMENTO 5 STELLE )
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
MOVIMENTO 5 STELLE
Membro dal 27 marzo 2018 (MOVIMENTO 5 STELLE )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2013
25
2014
19
2015
17
2016
13
2017
13
2018
21
2019
14
2020
9
2021
1