Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Fabio Evangelisti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Fabio Evangelisti
Nasce a Massa (Massa-Carrara) il 15 ottobre 1954
Laurea in scienze politiche; Libero professionista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
6
Incarichi parlamentari
|
1353
Atti di indirizzo e controllo
|
737
Interventi
|
270
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1997
XIII Legislatura della Repubblica italiana
CARLI ed altri: Norme per la tutela e la valorizzazione dei centri di formazione all'artigianato artistico, delle botteghe, dei laboratori d'arte e degli antichi mestieri (iniziativa Parlamentare) -
C.969
, 16 maggio 1997
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DAMERI ed altri: Nuove norme concernenti i Consigli degli italiani all'estero (iniziativa Parlamentare) -
C.2997
, 17 gennaio 1997
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DAMERI ed altri: Nuove norme concernenti i Consigli degli italiani all'estero (approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dalla III Commissione permanente del Senato) (iniziativa Popolare) -
C.2997-B
, 17 gennaio 1997
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MUSSI ed altri: Riforma della politica della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (iniziativa Parlamentare) -
C.3737
, 22 maggio 1997
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SPINI ed altri: Norme per la salvaguardia, il restauro e la valorizzazione dei castelli, delle fortificazioni e dei borghi fortificati della Lunigiana storica (iniziativa Parlamentare) -
C.4003
, 16 luglio 1997
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1992
5
1993
18
1994
21
1995
20
1996
6
1997
5
1999
6
2000
1
2006
19
2007
20
2008
58
2009
31
2010
29
2011
16
2012
15