Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Federico Brini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Federico Brini
Nasce a Terni (Umbria) il 25 gennaio 1929
Deceduto il 14 dicembre 2007
Impiegato.
Organi parlamentari
|
88
Progetti di legge presentati
|
429
Atti di indirizzo e controllo
|
85
Interventi
|
Gruppi parlamentari
VI Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Membro dal 25 maggio 1972 (PARTITO COMUNISTA ITALIANO )
VII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Membro dal 5 luglio 1976 (PARTITO COMUNISTA ITALIANO )
Segretario dal 15 luglio 1976 (PARTITO COMUNISTA ITALIANO )
VIII Legislatura della Repubblica italiana
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Membro dal 20 giugno 1979 (PARTITO COMUNISTA ITALIANO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1972
2
1973
6
1974
1
1975
3
1976
7
1977
10
1978
4
1979
15
1980
20
1981
9
1982
9
1983
2