Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Federico Brini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Federico Brini
Nasce a Terni (Umbria) il 25 gennaio 1929
Deceduto il 14 dicembre 2007
Impiegato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
429
Atti di indirizzo e controllo
|
85
Interventi
|
88
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1978
VII Legislatura della Repubblica italiana
BERLINGUER ed altri: Riforma dei Comitati consolari e partecipazione democratica degli emigrati (iniziativa Parlamentare) -
C.1988
, 10 gennaio 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BARCA ed altri: Facilitazioni a favore dell'uso di energia solare e della conservazione dell'energia (iniziativa Parlamentare) -
C.2027
, 7 febbraio 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CAPPELLONI ed altri: Riforma delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (iniziativa Parlamentare) -
C.2182
, 11 maggio 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DI GIULIO ed altri: Riforma dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (iniziativa Parlamentare) -
C.2618
, 21 dicembre 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1972
2
1973
6
1974
1
1975
3
1976
7
1977
10
1978
4
1979
15
1980
20
1981
9
1982
9
1983
2