Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Felice Contu
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Felice Contu
Nasce a Mogoro (Oristano) il 10 settembre 1927
Laurea in giurisprudenza; notaio
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
1
Incarichi parlamentari
2
Incarichi di governo
411
Progetti di legge presentati
265
Atti di indirizzo e controllo
46
Interventi
7
Immagini
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1979
39
1980
23
1981
29
1982
28
1983
113
1984
56
1985
22
1986
20
1987
72
1989
2
1990
7