Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ferdinando Storchi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ferdinando Storchi
Nasce a Verona (Veneto) il 19 aprile 1910
Deceduto il 12 maggio 1993
Laurea in scienze economiche e commerciali; giornalista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
5
Incarichi parlamentari
|
115
Progetti di legge presentati
|
362
Interventi
|
8
Incarichi di governo
III Legislatura della Repubblica italiana
II Governo Fanfani
Sottosegretario di Stato al Lavoro e alla Previdenza Sociale (03.07.1958-15.02.1959)
II Governo Segni
Sottosegretario di Stato al Lavoro e alla Previdenza Sociale (19.02.1959-25.03.1960)
I Governo Tambroni
Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri (02.04.1960-26.07.1960)
con delega per l'Emigrazione (02.04.1960)
III Governo Fanfani
Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri (28.07.1960-21.02.1962)
con delega per l'Emigrazione (28.07.1960)
IV Governo Fanfani
Sottosegretario di Stato al Commercio con l'Estero (24.02.1962-21.06.1963)
IV Legislatura della Repubblica italiana
I Governo Leone
Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri (22.06.1963-04.12.1963)
I Governo Moro
Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri (08.12.1963-22.07.1964)
II Governo Moro
Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri (25.07.1964-23.02.1966)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1948
2
1949
1
1950
1
1951
3
1952
5
1953
3
1954
8
1955
2
1956
7
1957
6
1958
5
1966
1
1967
7
1968
18
1969
8
1970
8
1971
6
1972
9
1973
6
1974
4
1975
5