Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ferdinando Storchi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ferdinando Storchi
Nasce a Verona (Veneto) il 19 aprile 1910
Deceduto il 12 maggio 1993
Laurea in scienze economiche e commerciali; giornalista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
5
Incarichi parlamentari
|
8
Incarichi di governo
|
362
Interventi
|
115
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1958
II Legislatura della Repubblica italiana
BUTTÈ ed altri: Istituzione di un assegno per la "madre al focolare" (iniziativa Parlamentare) -
C.3493
, 31 gennaio 1958
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PENAZZATO ed altri: Istituzione di un congedo non remunerato a scopo culturale (iniziativa Parlamentare) -
C.3566
, 20 febbraio 1958
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DE MARZI ed altri: Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (iniziativa Parlamentare) -
C.3576
, 21 febbraio 1958
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
III Legislatura della Repubblica italiana
DE MARZI ed altri: Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (iniziativa Parlamentare) -
C.41
, 20 giugno 1958
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DE MARZI ed altri: Assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti, a favore degli artigiani (iniziativa Parlamentare) -
C.42
, 20 giugno 1958
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari.
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1948
2
1949
1
1950
1
1951
3
1952
5
1953
3
1954
8
1955
2
1956
7
1957
6
1958
5
1966
1
1967
7
1968
18
1969
8
1970
8
1971
6
1972
9
1973
6
1974
4
1975
5