Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Fermo Mino Martinazzoli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mino Martinazzoli
(Fermo Mino Martinazzoli)
Nasce a Orzinuovi (Brescia) il 30 novembre 1931
Deceduto il 4 settembre 2011
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
4
Incarichi di governo
|
198
Progetti di legge presentati
|
57
Atti di indirizzo e controllo
|
101
Interventi
|
4
Bibliografia del Parlamento
|
Organi parlamentari
VI Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per il parere al governo sull'emanazione del nuovo testo del codice di procedura penale
Membro dal 30 luglio 1974 al 4 luglio 1976
VII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per il parere al governo sull'emanazione del nuovo testo del codice di procedura penale
Membro dal 5 agosto 1976 al 12 gennaio 1977
Commissione inquirente per i procedimenti di accusa
Presidente dal 11 agosto 1976 al 19 giugno 1979
Membro dal 11 agosto 1976 al 19 giugno 1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 9 agosto 1979 al 25 novembre 1980
IX Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione (giustizia)
Membro dal 12 luglio 1983 al 1 agosto 1986
III Commissione (affari esteri - emigrazione)
Membro dal 1 agosto 1986 al 1 luglio 1987
Giunta per il regolamento
Membro dal 13 ottobre 1986 al 1 luglio 1987
Subentra a:
Virginio Rognoni
X Legislatura della Repubblica italiana
Giunta per il regolamento
Membro dal 16 luglio 1987 al 1 agosto 1989
III Commissione (affari esteri e comunitari)
Membro dal 4 agosto 1987 al 27 settembre 1989
Membro dal 25 settembre 1990 al 22 aprile 1992
Subentra a:
Gerardo Bianco
II Commissione (giustizia)
Membro dal 27 settembre 1989 al 25 settembre 1990
XI Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per le riforme istituzionali
Membro dal 5 agosto 1992 al 14 aprile 1994
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Repubblica - Senato
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1983
27
1984
51
1985
30
1986
30
1987
31
1988
11
1989
9
1990
9